ymddiriedolwyr COPDOCK AND WASHBROOK VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 304731
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sally Elizabeth Watson | Cadeirydd | 02 December 2019 |
|
|
||||
Karen Watling | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Martin William Taylor | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Celia Jane Fisher | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Deborah Tyrrell Mrs | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Linda Mary Sheppard Mrs | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|
||||
Douglas Howes Mr | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|
||||
FRED GREEN | Ymddiriedolwr | 24 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.