Ymddiriedolwyr BEALINGS VILLAGE HALL TRUST
Rhif yr elusen: 304752

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER PRENTICE | Cadeirydd | 10 January 2018 |
|
|
||||
Susan Blanche Prentice | Ymddiriedolwr | 29 May 2024 |
|
|
||||
Rev Trevor Julian Stephen Harris | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|||||
Helen Margery Saagi | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
JULIAN HAYWOOD SMITH | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||
MARGARET HONOR WILSON | Ymddiriedolwr | 23 September 2001 |
|
|
||||
Keith Beaumont | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.