Ymddiriedolwyr HACHESTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 304756

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Giesen | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||
Adrian Roy Barney | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
||||
Malcolm George Robinson | Ymddiriedolwr | 07 May 2021 |
|
|
||||
Christopher Hurlock | Ymddiriedolwr | 07 May 2021 |
|
|
||||
John Green | Ymddiriedolwr | 07 May 2021 |
|
|
||||
Rebecca Jennings | Ymddiriedolwr | 02 April 2014 |
|
|
||||
ZOE POTTER | Ymddiriedolwr | 06 January 2013 |
|
|
||||
ANGELA HURLOCK | Ymddiriedolwr | 11 November 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.