Hanes ariannol KIRTON RECREATION GROUND

Rhif yr elusen: 304780
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.55k £9.10k £9.62k £15.35k £20.70k
Cyfanswm gwariant £12.31k £12.49k £10.52k £14.63k £18.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.32k N/A N/A N/A £5.48k