STRATFORD ST MARY VILLAGE INSTITUTE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are the management committee for our village hall and adjoining playing field providing social and recreational facilities for all who wish to use them.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Suffolk
Llywodraethu
- 16 Medi 1968: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ina Cook | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Keith Street | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Derek Robinson | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||
Philip Adrian Brown | Ymddiriedolwr | 22 April 2022 |
|
|
||||
NORMAN WOODARD | Ymddiriedolwr | 07 April 2016 |
|
|||||
EMILY JEAN BARRELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.49k | £11.85k | £11.52k | £8.61k | £5.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.66k | £5.11k | £6.61k | £4.42k | £6.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £8.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE DATED 4 JANUARY 1928 as amended on 23 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PERMIT LAND AND ANY BUILDINGS ERECTED THEREON TO BE USED AS A RECREATION OR SPORTS GROUND AND CLUB AND ASSEMBLY ROOMS BY THE INHABITANTS OF THE PARISH OF STRATFORD ST MARY AND IF THE COMMITTEE OF MANAGEMENT DECIDE OTHER PARISHES AND FOR MEETINGS LECTURES OR OTHER OBJECTS ENDS INTENTS AND PURPOSES FOR PROVIDING FOR THE RECREATION AMUSEMENT AND INSTRUCTION AND THE SPIRITUAL INTELLECTUAL AND SOCIAL WANTS OF THE SAID PARISH
Maes buddion
PARISH OF STRATFORD ST MARY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 SPANBIES ROAD
STRATFORD ST. MARY
COLCHESTER
CO7 6YH
- Ffôn:
- 01206323728
- E-bost:
- ejbtutor@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window