STUTTON COMMUNITY HALL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide facilities for social and sporting activities, committee meetings and community events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2020
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £10,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Suffolk
Llywodraethu
- 30 Ebrill 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1188188 STUTTON COMMUNITY ASSOCIATION
- 30 Gorffennaf 1965: Cofrestrwyd
- 30 Ebrill 2021: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- VILLAGE HALL (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.75k | £11.63k | £12.15k | £12.15k | £18.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.90k | £10.67k | £12.82k | £12.82k | £9.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £500 | £500 | £10.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 20 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 10 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2018 | 09 Mawrth 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2017 | 07 Mawrth 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME SEALED 19TH JANUARY 1965
Gwrthrychau elusennol
VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE BENEFICIAL AREA WITHOUT DISTINCTION OF SEX, OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, AND IN PARTICULAR FOR USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES, AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
PARISH OF STUTTON AND THE NEIGHBOURHOOD
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window