Ymddiriedolwyr WALDRINGFIELD VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 304830

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Hall | Cadeirydd | 06 October 2020 |
|
|
||||
Amanda Sims | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Nigel Shore | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
John Nayler | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
Joyce Kay Forsdike | Ymddiriedolwr | 12 June 2017 |
|
|
||||
Marian Joan Bradley | Ymddiriedolwr | 12 June 2017 |
|
|
||||
Sarah Joy Wood | Ymddiriedolwr | 06 June 2016 |
|
|
||||
Nigel Graham King | Ymddiriedolwr | 06 June 2016 |
|
|
||||
TONY LYON | Ymddiriedolwr | 18 November 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.