Hanes ariannol Wilby Village Hall

Rhif yr elusen: 304839
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.29k £21.89k £20.36k £18.20k £17.63k
Cyfanswm gwariant £14.04k £6.51k £17.21k £24.53k £16.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.55k £18.29k £3.06k N/A £500