Hanes ariannol BARTON MILLS VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 304859
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.11k £20.98k £10.85k £11.32k £10.85k
Cyfanswm gwariant £8.79k £10.15k £10.47k £16.31k £15.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £18.71k N/A N/A N/A