ymddiriedolwyr BOXFORD COMMUNITY COUNCIL
Rhif yr elusen: 304862
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOWARD CHARLES BAKER | Cadeirydd | 05 October 2012 |
|
|
||||
Hugh Vernon Cottis Phillips | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
John Bernard Weiland | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
Michael Waspe | Ymddiriedolwr | 15 January 2018 |
|
|
||||
Trudi Vanessa Wild | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
MARK PATRICK MILLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.