Ymddiriedolwyr BOXFORD VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 304863
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Nicholas Moore Cadeirydd 01 April 2024
Dim ar gofnod
Rebecca Strafford Ymddiriedolwr 20 August 2024
Dim ar gofnod
John Graddon Kirby Ymddiriedolwr 07 October 2021
Dim ar gofnod
Victoria Mason Ymddiriedolwr 09 September 2021
Dim ar gofnod
Joe Barrett Ymddiriedolwr 20 October 2015
Dim ar gofnod