Hanes ariannol BRANDON REMEMBRANCE PLAYING FIELD

Rhif yr elusen: 304865
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £32.67k £32.01k £48.03k £34.43k £40.89k
Cyfanswm gwariant £31.94k £27.19k £49.16k £53.12k £39.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £28.36k £29.50k £45.60k £33.79k £34.00k