Ymddiriedolwyr BRANDON REMEMBRANCE PLAYING FIELD
Rhif yr elusen: 304865

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul McLoughlin | Cadeirydd | 17 June 2024 |
|
|
||||
Linda Challiss | Ymddiriedolwr | 17 February 2025 |
|
|||||
Adam Calvert | Ymddiriedolwr | 21 January 2025 |
|
|
||||
David John Palmer | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|||||
Allen Coulson | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Susan Smith | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Dean Cronin | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Mark Skinner | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|||||
John Kennedy | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Victor Lukaniuk | Ymddiriedolwr | 21 August 2023 |
|
|
||||
Mark Marriott | Ymddiriedolwr | 21 August 2023 |
|
|
||||
Fred Balaam | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
DONALD ARNOLD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.