Hanes ariannol GAZELEY VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 304883
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.39k £20.25k £12.76k £4.77k £5.89k
Cyfanswm gwariant £6.01k £4.34k £5.94k £8.12k £8.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £17.81k £10.10k N/A N/A