ymddiriedolwyr GREAT BARTON THANKSGIVING FUND
Rhif yr elusen: 304885
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER FREDERICK FISK | Cadeirydd |
|
|
|||||
Ian Caulder Morgan | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Duncan Ayling | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|||||
Julie King | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Jean Ann Campbell | Ymddiriedolwr | 28 November 2016 |
|
|
||||
Margaret Anne Dunn | Ymddiriedolwr | 17 June 2014 |
|
|
||||
MARGARET REDSHAW | Ymddiriedolwr | 08 March 2013 |
|
|
||||
GRAHAM TEE | Ymddiriedolwr | 23 January 2012 |
|
|
||||
William George Worsley CHARNAUD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.