Hanes ariannol GREAT AND LITTLE THURLOW VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 304893
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.30k £22.80k £17.73k £10.43k £7.79k
Cyfanswm gwariant £8.47k £2.22k £7.81k £9.37k £8.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £550 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.71k £10.67k N/A N/A