Ymddiriedolwyr WHEPSTEAD COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 304954
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Kerry Richmond Cadeirydd 01 May 2022
Dim ar gofnod
Rebecca Winder Ymddiriedolwr 16 January 2025
Dim ar gofnod
Garry Corcoran Ymddiriedolwr 03 July 2024
Dim ar gofnod
Julie Munday Ymddiriedolwr 01 October 2021
Dim ar gofnod
Wendy Waugh Ymddiriedolwr 10 May 2016
Dim ar gofnod
Gillian Aitkens Ymddiriedolwr 10 May 2012
Dim ar gofnod
DIANE OLIVE HOWE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod