ymddiriedolwyr THE WICKHAMBROOK MEMORIAL SOCIAL CENTRE
Rhif yr elusen: 304956
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVEN PHILLIP THWAITE | Cadeirydd | 05 June 2018 |
|
|
||||
KENNETH MAYES | Ymddiriedolwr | 02 March 2021 |
|
|
||||
Gloria Harrison | Ymddiriedolwr | 08 November 2016 |
|
|
||||
Beverley Harding | Ymddiriedolwr | 08 November 2016 |
|
|
||||
SANDRA WOOD | Ymddiriedolwr | 19 November 2012 |
|
|
||||
BARBARA MERRITT | Ymddiriedolwr | 21 April 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.