BUSBRIDGE VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 304983
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Village hall providing building facilities for use by the local community for recreational or educational purposes

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024

Cyfanswm incwm: £29,448
Cyfanswm gwariant: £18,577

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Surrey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Mai 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 239223 BUSBRIDGE WORKING MEN'S INSTITUTE FUND
  • 07 Medi 1961: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
William Hamish Robertson Ymddiriedolwr 14 October 2024
Dim ar gofnod
HELEN STURNEY Ymddiriedolwr 29 March 2023
Dim ar gofnod
Ian Macholl Ymddiriedolwr 20 January 2021
Dim ar gofnod
Joan Christine Heagin Ymddiriedolwr 14 September 2016
Dim ar gofnod
ALAN JOHN AUSTIN BETTS Ymddiriedolwr 14 September 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.26k £18.82k £24.32k £21.00k £29.45k
Cyfanswm gwariant £21.97k £16.75k £16.64k £16.47k £18.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £9.91k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2024 27 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2024 29 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2023 11 Chwefror 2024 73 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2022 29 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2021 02 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2020 17 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Busbridge Village Hall
Brighton Road
GODALMING
Surrey
GU7 1XA
Ffôn:
01483422510