Hanes ariannol QUEEN'S PARK

Rhif yr elusen: 305107
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £28.40k £27.79k £28.45k £26.55k £26.97k
Cyfanswm gwariant £28.40k £27.79k £28.45k £26.55k £26.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £27.79k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £28.45k N/A N/A