ASHFORD (MIDDLESEX) COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Community Association providing social and educational facilities for the local community. Clubs, classes and activities for all - Families, elderly and children.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Surrey
Llywodraethu
- 08 Gorffennaf 1971: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Thomson | Cadeirydd | 15 September 2014 |
|
|
||||
Maurice Green | Ymddiriedolwr | 15 September 2014 |
|
|
||||
Frank Hughes | Ymddiriedolwr | 15 September 2014 |
|
|
||||
Cheryl Eden | Ymddiriedolwr | 15 September 2014 |
|
|
||||
Paul Bona | Ymddiriedolwr | 12 August 2013 |
|
|
||||
HARRY POTTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £76.78k | £39.36k | £55.35k | £57.51k | £73.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.52k | £47.41k | £52.68k | £69.68k | £74.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Mawrth 2025 | 123 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Mawrth 2025 | 123 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Chwefror 2024 | 119 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Chwefror 2024 | 119 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Ionawr 2023 | 92 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Ionawr 2023 | 92 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Rhagfyr 2022 | 415 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Rhagfyr 2022 | 415 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Rhagfyr 2022 | 773 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Rhagfyr 2022 | 773 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27/05/1970 AS AMENDED ON 14/06/1999 AS AMENDED ON 12/08/2013
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE ASSOCIATION ARE TO: (A) PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF ASHFORD, STAINES & FELTHAM AND THE NEIGHBOURHOOD TOGETHER (M 25 FROM JUNCTION 14 NORTH TO A3044 EAST TO BEDFONT ROAD, STANWELL THEN ONTO A30 TURNING ONTO A315 MEETING A312 FOLLOWING ON TO A316 LEADING TO M3 AND OFF AT J2 ON TO M25 J14). (HEREINAFTER CALLED "THE AREA OF BENEFIT") WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, NATIONALITY, AGE, DISABILITY,_RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE STATUTORY.AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS; (B) ESTABLISH, OR SECURE THE ESTABLISHMENT, OF A COMMUNITY CENTRE (HEREINAFTER CALLED "THE CENTRE") AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME (WHETHER ALONE OR IN CO-OPERATION WITH ANY LOCAL AUTHORITY OR OTHER PERSON OR BODY) IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS; (C) PROMOTE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED.
Maes buddion
ASHFORD, STAINES & FELTHAM AND THE NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Woodthorpe Road
ASHFORD
Middlesex
TW15 3NJ
- Ffôn:
- 01784247606
- E-bost:
- a.gartlan@btconnect.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window