Ymddiriedolwyr STAINES & EGHAM UNIT 317 OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 305123

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kate Thacker | Cadeirydd | 26 October 2021 |
|
|
||||
Jenny Mary Shannon | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Vivien May Neathey | Ymddiriedolwr | 26 October 2021 |
|
|
||||
Jacqueline Bergin | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
Scott Simmons | Ymddiriedolwr | 23 September 2015 |
|
|
||||
Ritchie Nicolson | Ymddiriedolwr | 05 March 2014 |
|
|
||||
GERALD WHITE | Ymddiriedolwr | 30 September 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.