BATTLE MEMORIAL HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Halls to hire to the community
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 18 Rhagfyr 1962: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Hodge MBE | Cadeirydd | 22 July 2024 |
|
|
||||
Sally Lawson | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Lindsey Reed | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Cllr David Russell | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Robert Dyer | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Margaret Elizabeth Emeleus | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||
ROBERT GEE optional | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
||||
Peter Sherwood | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
Marilyn Waughman optional | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|
||||
JILL GYNGELL | Ymddiriedolwr | 25 July 2016 |
|
|||||
GARY ROY DUNK | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
|
||||
PETER MILLS optional | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET MILLS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £53.25k | £42.47k | £45.73k | £49.19k | £53.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £140.83k | £39.08k | £57.27k | £50.61k | £51.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | £30.52k | £16.38k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 25 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 25 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Mawrth 2024 | 41 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Mawrth 2024 | 41 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 29 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 09 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 13TH JANUARY 1994
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF BATTLE AND THE NEIGHBOURHOOD IN THE COUNTY OF EAST SUSSEX WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES, AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
PARISH OF BATTLE AND THE NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
81 HIGH STREET
BATTLE
EAST SUSSEX
TN33 0AQ
- Ffôn:
- 01424 772044
- E-bost:
- battlememorialhall@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window