Ymddiriedolwyr BATTLE MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 305165

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Hodge MBE | Cadeirydd | 22 July 2024 |
|
|
||||
Sally Lawson | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Lindsey Reed | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Cllr David Russell | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Robert Dyer | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Margaret Elizabeth Emeleus | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||
ROBERT GEE optional | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
||||
Peter Sherwood | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
Marilyn Waughman optional | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|
||||
JILL GYNGELL | Ymddiriedolwr | 25 July 2016 |
|
|||||
GARY ROY DUNK | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
|
||||
PETER MILLS optional | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET MILLS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.