Hanes ariannol CROWBOROUGH COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 305195
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2004 | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.55k | £10.63k | £7.67k | £11.61k | £67.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.62k | £17.78k | £15.67k | £13.06k | £66.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.