ymddiriedolwyr THE CHILD MEMORIAL VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 305256
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN Neil PEACHEY | Cadeirydd | 01 January 2003 |
|
|
||||
Emma Grundy | Ymddiriedolwr | 23 July 2022 |
|
|
||||
Christine Elizabeth Crow | Ymddiriedolwr | 23 July 2022 |
|
|
||||
HILARY ANNABEL SHERWIN-SMITH | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|||||
Jonathan Bennett Wimpenny | Ymddiriedolwr | 21 November 2021 |
|
|
||||
Helen Mary Dayneswood | Ymddiriedolwr | 19 July 2019 |
|
|
||||
Sarah Caroline Quested | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
Jane Slipper | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
Patrick Churchard | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
CHRIS YOUNGMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.