ymddiriedolwyr IDEN VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 305268
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rob Bauling | Cadeirydd | 23 August 2021 |
|
|
||||
Anthony Kember | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||
Gary Lee O'Guynn | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Claire Louise Carle | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Anne Bauling | Ymddiriedolwr | 23 August 2021 |
|
|
||||
Teresa Parsons | Ymddiriedolwr | 09 April 2017 |
|
|
||||
Lynda Wood | Ymddiriedolwr | 07 April 2017 |
|
|
||||
CAROL RAE BOURNE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.