POLEGATE COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 305293
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Sport/recreation/provides buildings/facilities/open space

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £126,323
Cyfanswm gwariant: £129,183

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dwyrain Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Hydref 1993: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sarah Louise Cotsford Bond Ymddiriedolwr 22 May 2024
Dim ar gofnod
Alan Branch Ymddiriedolwr 21 May 2024
Dim ar gofnod
Eileen Dorothy Coleman Ymddiriedolwr 20 November 2019
Dim ar gofnod
Desmond Colin Alder Ymddiriedolwr 20 November 2019
Dim ar gofnod
Elizabeth Morrish Ymddiriedolwr 22 November 2017
Dim ar gofnod
PATRICIA ELLEN PAYNE Ymddiriedolwr 30 November 2012
Dim ar gofnod
WENDY ROGERS Ymddiriedolwr 09 December 2011
Dim ar gofnod
Brian Watkinson Ymddiriedolwr 01 October 2009
Dim ar gofnod
Joan Shoesmith Ymddiriedolwr 28 February 1991
Dim ar gofnod
John Hollingworth Ymddiriedolwr 01 October 1975
Dim ar gofnod
PHILIP CHARLES COLEMAN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £164.02k £104.45k £35.70k £105.53k £126.32k
Cyfanswm gwariant £107.41k £109.56k £75.15k £122.56k £129.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £31.76k £5.82k N/A £6.65k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 18 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 18 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 30 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 30 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 01 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 01 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 10 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 10 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 10 Awst 2020 11 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 10 Awst 2020 11 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
LEASE DATED 31 DECEMBER 1966 AND SUPPLEMENTAL DEED DATED 19 DECEMBER 1967
Gwrthrychau elusennol
A) FOR THE USE OF A COMMUNITY ASSOCIATION TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF POLEGATE AND THE NEIGHBOURHOOD WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS; B) AS A CENTRE FOR THE PURPOSE OF HELPING AND EDUCATING GIRLS AND BOYS THROUGH THEIR LEISURE TIME ACTIVITIES SO TO DEVELOP THEIR PHYSICAL MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY AND THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED
Maes buddion
POLEGATE, SUSSEX, AND NEIGHBOURHOOD
Hanes cofrestru
  • 19 Hydref 1993 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
POLEGATE COMMUNITY ASSOCIATION
54 WINDSOR WAY
POLEGATE
BN26 6QF
Ffôn:
01323482434