Hanes ariannol Ashington Community Centre Trust

Rhif yr elusen: 305340
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £65.56k £60.04k £61.25k £65.00k £98.68k
Cyfanswm gwariant £119.09k £37.19k £57.05k £74.63k £95.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £42.60k N/A N/A £28.11k