THE EASTERGATE VILLAGE WAR MEMORIAL HALL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General charitable services, including indoor sports, religious meetings, dance and entertainment and private parties.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 10 Hydref 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1170248 Barnham and Eastergate Community Trust
- 18 Medi 1963: Cofrestrwyd
- 10 Hydref 2020: Tynnwyd (WEDI UNO)
- EASTERGATE PARISH HALL (Enw gwaith)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.14k | £15.22k | £12.79k | £23.81k | £33.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.88k | £17.30k | £14.02k | £21.86k | £21.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.61k | £2.88k | £0 | £11.25k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 20 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 20 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 29 Tachwedd 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 19 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 29TH DECEMBER 1983
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF EASTERGATE (HEREINAFTER CALLED "THE AREA OF BENEFIT") WITHOUT OPINIONS, INCLUDING USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES, AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
PARISH OF EASTERGATE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window