HILLSIDE SCOUT CAMP

Rhif yr elusen: 305422
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The camp site, of approximately 21 acres, continues to be used for outdoor scout activities by members of the Scout Districts in Hove to Shoreham area for whom the camp site was originally donated. In addition to that continued and regular usage the facilities at Hillside are also available and used by members of youth organisations.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015

Cyfanswm incwm: £17,468
Cyfanswm gwariant: £16,651

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dwyrain Sussex
  • Gorllewin Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Mai 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 305826 BRIGHTON & HOVE DISTRICT SCOUT COUNCIL
  • 22 Tachwedd 1968: Cofrestrwyd
  • 09 Mai 2016: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • "HILLSIDE" (Enw gwaith)
  • HILLSIDE BOY SCOUTS CAMPING GROUND (Enw blaenorol)
  • HILLSIDE SCOUTS CAMPING GROUND (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £27.72k £6.47k £17.07k £15.48k £17.47k
Cyfanswm gwariant £33.01k £0 £11.55k £12.19k £16.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2016 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2016 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2015 09 Mai 2016 99 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2015 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2014 09 Mai 2016 464 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2014 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2013 31 Gorffennaf 2014 181 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2013 Not Required