Hanes ariannol ATWORTH VILLAGE HALL AND RECREATION GROUND

Rhif yr elusen: 305461
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £15.71k £23.38k £84.18k £12.51k £6.88k
Cyfanswm gwariant £15.67k £11.48k £88.88k £16.22k £13.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £4.50k £20.32k £25.17k N/A N/A