Ymddiriedolwyr ATWORTH VILLAGE HALL AND RECREATION GROUND
Rhif yr elusen: 305461

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALLACE RICHARD CLARK | Cadeirydd | 10 March 2011 |
|
|||||
DAVID ALAN WINNIE | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
SUSAN ELIZABETH WINNIE | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
ALDA SINCLAIR | Ymddiriedolwr | 11 March 2015 |
|
|
||||
JANE ARTUS | Ymddiriedolwr | 17 April 2013 |
|
|
||||
MORVEN EASTAUGH | Ymddiriedolwr | 15 April 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.