Hanes ariannol BOX VILLAGE HALL (KNOWN AS THE SELWYN HALL)

Rhif yr elusen: 305468
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £26.60k £18.48k £33.40k £31.87k £32.85k
Cyfanswm gwariant £28.64k £19.65k £23.33k £32.83k £25.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £10.40k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.00k £11.00k £13.76k £4.00k £1.00k