ymddiriedolwyr HENRY CHARLES STEPHENS
Rhif yr elusen: 305490
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Hunter | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Dr Helen Jane Groombridge | Ymddiriedolwr | 06 September 2018 |
|
|
||||
Gillian Margeurita Cartwright | Ymddiriedolwr | 09 September 2017 |
|
|
||||
Adrian Phillip Jones | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|
||||
David Lawrie Shearer | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
||||
Jane Heath | Ymddiriedolwr | 01 September 2004 |
|
|
||||
MYRA ORR STODDART | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GRAHAM REEVES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.