Hanes ariannol DINTON VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 305502
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.99k £14.72k £16.04k £10.39k £10.76k
Cyfanswm gwariant £12.62k £3.91k £12.15k £15.10k £11.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £744 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.53k £8.00k N/A N/A