Ymddiriedolwyr EAST KNOYLE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 305509

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Jenkins | Cadeirydd | 01 March 2016 |
|
|
||||
Jill Hockham | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Paul Naish | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
John Scattergood | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Phillip Lever | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
ALISTER CAMPBELL | Ymddiriedolwr | 08 January 2014 |
|
|
||||
Elizabeth Gascoyne | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.