Ymddiriedolwyr HOLT VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 305527

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN ENNIS | Cadeirydd | 02 February 2019 |
|
|
||||
Carol Foreman | Ymddiriedolwr | 06 January 2025 |
|
|
||||
Mike Jordan | Ymddiriedolwr | 06 January 2025 |
|
|
||||
Sue Bolden | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
ROBERT PAGE | Ymddiriedolwr | 13 January 2013 |
|
|
||||
MRS JO HOPKINS | Ymddiriedolwr | 12 March 1995 |
|
|
||||
GRAHAM HILL | Ymddiriedolwr | 12 March 1984 |
|
|
||||
TIM MASON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.