THE KEEVIL CLUB AND INSTITUTE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide a meeting place for meetings, activities, etc for all residents of the village and surrounding areas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Wiltshire
Llywodraethu
- 10 Chwefror 1964: Cofrestrwyd
- KEEVIL VILLAGE HALL (Enw gwaith)
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL LENAERTS | Cadeirydd | 19 April 2018 |
|
|
||||
Sarah J Dow | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Peter John Jarvis Champlin | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Alexander Paul Lamy Goodwin | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||
Deborah Meatyard | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Dr Caroline Anne Munday | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|
||||
KATHLEEN LILIAN PARTRIDGE | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
|
||||
JOHN FREDERICK TUCKER | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
|
||||
NORMAN HARRY FRANCIS OWEN | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
|
||||
Jane Knowles | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
|
||||
GEOFFREY TERENCE WEST | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
|
||||
PATRICIA TUCKER | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
|
||||
Gillian Gosling | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
|||||
MRS PAT BARTHOLOMEW | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.72k | £2.48k | £10.67k | £9.49k | £7.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.14k | £4.76k | £2.95k | £5.08k | £5.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Tachwedd 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE 17TH SEPTEMBER 1963 AS AMENDED BY ORDER DATED 9 OCTOBER 2002 as amended on 20 Apr 2023
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF KEEVIL AND THE NEIGHBOURHOOD WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS AND IN PARTICULAR FOR USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES, AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
KEEVIL AND THE NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
49A MARTINS ROAD
KEEVIL
TROWBRIDGE
BA14 6NA
- Ffôn:
- 01380 870443
- E-bost:
- patbartholomew@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window