Hanes ariannol NORTH BRADLEY, YARNBROOK AND BROKERS WOOD PEACE MEMORIAL FUND

Rhif yr elusen: 305554
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.30k £5.06k £18.16k £17.87k £16.87k
Cyfanswm gwariant £14.42k £10.47k £14.80k £18.47k £20.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A £1.35k