Hanes ariannol SUTTON BENGER RECREATION FIELD AND VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 305576
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £31.39k £26.29k £49.90k £58.22k £56.69k
Cyfanswm gwariant £34.37k £23.50k £42.71k £60.42k £52.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £12.00k £2.00k N/A N/A