ymddiriedolwyr Swindon and Royal Wootton Bassett Sea Cadets, TS Audacious - Unit 332 of the Sea Cadet Corps
Rhif yr elusen: 305584
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warren Hoy | Cadeirydd | 13 September 2020 |
|
|
||||
Anne CLAPHAM | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Barry Bennett | Ymddiriedolwr | 29 January 2021 |
|
|
||||
Craig Goff | Ymddiriedolwr | 29 January 2021 |
|
|
||||
Carl Humphreys | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|
||||
Jeffrey Grainger | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|
||||
Denise Channing | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|
||||
Jon Neilan | Ymddiriedolwr | 12 September 2011 |
|
|
||||
Christopher Bird | Ymddiriedolwr | 22 February 2005 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.