Ymddiriedolwyr THE WOODFORD VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 305597
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ROBERT PAUL GULLIVER Cadeirydd
Dim ar gofnod
Nigel Richard Wood CBE Ymddiriedolwr 27 April 2023
Dim ar gofnod
Robert Edward Foster Ymddiriedolwr 13 December 2018
Dim ar gofnod
Alison Burrows Ymddiriedolwr 10 June 2015
Dim ar gofnod
Christopher Down Ymddiriedolwr 22 April 2015
Dim ar gofnod
Rae Owen Ymddiriedolwr 25 April 2013
Dim ar gofnod
HELEN CONSTANCE HOSIER Ymddiriedolwr 16 January 2009
Dim ar gofnod
FIONA HELEN PATTERSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod