Hanes ariannol 1ST WATCHET SEA SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 305637
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £55.59k £56.49k £66.43k £56.10k £61.52k
Cyfanswm gwariant £48.30k £59.66k £59.72k £55.75k £57.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.82k £11.67k N/A N/A