8TH/14TH EPSOM (ST BARNABAS AND ST JOSEPH'S) AIR SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 305716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Our aim is to promote the development of the young to achieve their full physical, intellectual, social and spiritual potentials, as individuals, as responsible citizens and as members of their local, national and international communities. We achieve this by providing an enjoyable and attractive scheme of progressive training, based on the Scout Promise and Law and guided by adult leadership.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £48,781
Cyfanswm gwariant: £76,055

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Surrey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Tachwedd 1968: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • EPSOM AIR SCOUTS (Enw gwaith)
  • 14TH EPSOM (ST JOSEPH'S) AIR SCOUT GROUP (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lindsay Hill-Bennett Ymddiriedolwr 26 March 2023
Dim ar gofnod
John Paul Petersen Ymddiriedolwr 26 March 2023
Dim ar gofnod
Daniel Robert Nathan Coleby Ymddiriedolwr 26 March 2023
Dim ar gofnod
Simon James Pearce Ymddiriedolwr 26 March 2023
Dim ar gofnod
Richard William Park Ymddiriedolwr 26 March 2023
Dim ar gofnod
Justin Manly Ymddiriedolwr 08 April 2021
Dim ar gofnod
Philippa Jane del Nevo Ymddiriedolwr 08 April 2021
Dim ar gofnod
Luke Jennings Ymddiriedolwr 01 April 2018
WOODCOTE MILLENNIUM GREEN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE SUNNYBANK TRUST LTD
Derbyniwyd: Ar amser
PAUL DAWSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
HOWARD PARK Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £42.32k £33.45k £35.60k £47.88k £48.78k
Cyfanswm gwariant £54.17k £18.11k £27.44k £55.65k £76.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.81k £10.67k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 22 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 22 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 24 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 24 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 14 Mawrth 2023 42 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 14 Mawrth 2023 42 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 21 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 21 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 31 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 31 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Group Scout Leader
8th/14th Epsom Air Scouts Group
Concorde Hall
The Footpath
Horton Hill
Epsom
Ffôn:
01372 742502