Hanes ariannol 1ST EWELL COURT (ST CLEMENTS) SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 305719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £28.01k £38.83k £34.68k £21.38k £21.84k
Cyfanswm gwariant £22.36k £44.99k £16.98k £20.77k £20.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £27.80k £19.00k N/A N/A