ymddiriedolwyr 1ST EWELL COURT (ST CLEMENTS) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 305719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER HICKS | Cadeirydd |
|
|
|||||
MARKUS NEEDHAM | Ymddiriedolwr | 23 September 2023 |
|
|
||||
Andrew Batt | Ymddiriedolwr | 23 September 2023 |
|
|
||||
Jodie Brown | Ymddiriedolwr | 10 September 2022 |
|
|
||||
Nicholas Brown | Ymddiriedolwr | 10 September 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Hilton | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||
MATTHEW PRESTON | Ymddiriedolwr | 22 September 2017 |
|
|||||
Karen Kelly | Ymddiriedolwr | 24 September 2014 |
|
|
||||
FATHER GRAHAM BAMFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Susan Carolyn Overy | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.