Ymddiriedolwyr 2ND STONELEIGH (ST JOHNS) GROUP SCOUTS
Rhif yr elusen: 305720

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL HUITSON | Cadeirydd | 27 January 2012 |
|
|
||||
Jacqueline Anne Durbridge | Ymddiriedolwr | 26 January 2025 |
|
|
||||
Julia Mireille Merritt | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|
||||
Sang A Thoong | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||
Stephanie Claire Howard | Ymddiriedolwr | 10 December 2013 |
|
|
||||
Robert William Frisby | Ymddiriedolwr | 21 March 2013 |
|
|
||||
SANDRA TOOHEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.