1ST CLAYGATE GIRL GUIDES COMPANY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Guiding Activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Surrey
Llywodraethu
- 09 Mawrth 1962: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Martin Saunders | Cadeirydd | 17 June 2009 |
|
|
||||
Antony Glyn Evan Thomas | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Iwona Stubbs | Ymddiriedolwr | 28 February 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.48k | £17.51k | £6.95k | £3.88k | £3.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.89k | £3.50k | £8.29k | £7.78k | £5.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.33k | £16.91k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 03 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
LEASE DATED 29 SEPTEMBER 1958 UPON THE TRUSTS OF THE GIRL GUIDES ASSOCIATION TRUST DEED 1938
Gwrthrychau elusennol
PURPOSES OF THE 1ST. CLAYGATE GUIDE COMPANY
Maes buddion
CLAYGATE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Claygate Guiding Headquarters
Foxwarren
Claygate
ESHER
Surrey
KT10 0JZ
- Ffôn:
- 00
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window