Ymddiriedolwyr 1ST MOLESEY SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 305729
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Bruce Burrowes Cadeirydd 01 June 2017
Dim ar gofnod
Tran Hadfield Ymddiriedolwr 15 March 2024
Dim ar gofnod
Jo Jethwa Ymddiriedolwr 19 January 2024
Dim ar gofnod
TRACY HARVEY Ymddiriedolwr 15 September 2023
Dim ar gofnod
Tiana Humphries Ymddiriedolwr 15 September 2023
Dim ar gofnod
Tej Jethwa Ymddiriedolwr 09 September 2022
Dim ar gofnod
Jim Emmines Ymddiriedolwr 09 September 2022
Dim ar gofnod
Max Harvey Ymddiriedolwr 08 December 2021
Dim ar gofnod
Chris Armstrong Ymddiriedolwr 06 November 2020
Dim ar gofnod
Liam Quinn Ymddiriedolwr 22 July 2013
Dim ar gofnod
FIONA ELIZABETH AXTON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JOHN DUNCAN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PETER SCHILD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod